Indirizzo
Neulandstrasse 3
6203 Sempach Station
Informazioni su LAS Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LAS Holding AG
- LAS Holding AG ha sede a Sempach Station ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio di una società partecipate».
- La dirigenza dell’azienda LAS Holding AG è composta da 8 persone.
- Il 24.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-114.504.253.
- Aziende con l’indirizzo uguale a LAS Holding AG: LAS Management AG, Lexem Holding AG, Lexim Holding AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Adrian Lukas Leumann,
Andreas Dobmann,
Michael Laupper,
Stefan Wilhelm Leumann
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Lukas Leumann,
Andreas Dobmann,
Michael Laupper,
Claudine Theiler Niklaus,
Giovanni Di Jorio
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuenkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.789.361-2
IDI/IVA
CHE-114.504.253
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; Wahrnehmung von Konzernleitungs- und finanzierungsaufgaben, insbesondere Aufnahme und Gewährung von Darlehen sowie Stellung von anderen Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Liegenschaften und Wertschriften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Sursee | 24.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LAS Holding Inc.
- LAS Holding SA
- Collano Holding Inc.
- Collano Holding SA
- Collano Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LAS Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005822768, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LAS Holding AG, in Neuenkirch, CHE-114.504.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471802).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leumann, Adrian Lukas, von Meggen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leumann, Stefan, von Meggen und Birwinken, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Meggen und Birwinken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005471802, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LAS Holding AG, in Neuenkirch, CHE-114.504.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwotzer, Willi, von Eggersriet, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005325810, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LAS Holding AG, in Neuenkirch, CHE-114.504.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000470).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobmann, Andreas, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.