Informazioni su LARE Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LARE Immobilien AG
- LARE Immobilien AG da Zürich opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda LARE Immobilien AG fondata il 27.10.2005 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 25.06.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-112.608.054.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Moses Jakob Rosengarten,
Benjamin Rosengarten,
Michael Spitzer,
Raphael Aaron Rechnitzer
i più recenti aventi diritto di firma
Moses Jakob Rosengarten,
Benjamin Rosengarten,
Michael Spitzer,
Raphael Aaron Rechnitzer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.013.639-7
IDI/IVA
CHE-112.608.054
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien sowie die Beratung und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor. Sie kann sich an in- und ausländischen Gesellschaften mit ähnlichem oder gleichem Zweck beteiligen. Sie kann ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen und geeignet sind, diesen zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 02.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LARE Immobilien SA
- LARE Immobilien Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LARE Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006065831, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LARE Immobilien AG, bisher in Aesch (BL), CHE-112.608.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902665).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Weststrasse 116, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien sowie die Beratung und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor. Sie kann sich an in- und ausländischen Gesellschaften mit ähnlichem oder gleichem Zweck beteiligen. Sie kann ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen und geeignet sind, diesen zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeger, Aurel Manuel, von Meltingen, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strecker, Kurt, von Liestal, in Dornach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosengarten, Moses Jakob, von Egg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006066439, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
LARE Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-112.608.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902665). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005902665, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
LARE Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-112.608.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strecker, Kurt, von Liestal, in Dornach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.