Informazioni su LARAG SA Satigny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LARAG SA Satigny
- LARAG SA Satigny ha sede a Satigny ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- LARAG SA Satigny ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.03.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-106.353.911.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
David Iglesias,
Jean-François Pichollet,
Bruno Thomas Jäger,
Josef Andreas Jäger-Leuch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Satigny
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.014.988-5
IDI/IVA
CHE-106.353.911
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le commerce et la location de véhicules à moteur, de machines de chantier et outillages ainsi que l'exécution de toutes les affaires inhérentes, en particulier l'exploitation d'ateliers et de garages.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 15.07.1999 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LARAG LTD Satigny
- LARAG AG Satigny
- Larag SA Satigny
- Larag SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LARAG SA Satigny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005420766, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny, CHE-106.353.911 (FOSC du 21.09.2015, p. 0/2382429). La procuration de Vivet Pierre est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Iglesias David, de France, à Sallanches, FRA.
Numero di pubblicazione: 2382429, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny , CHE-106.353.911 (FOSC du 08.01.2014, p. 0/1271767).
But modifié:
le commerce et la location de véhicules à moteur, de machines de chantier et outillages ainsi que l'exécution de toutes les affaires inhérentes, en particulier l'exploitation d'ateliers et de garages. Statuts modifiés le 15.09.2015 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Numero di pubblicazione: 1271767, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny, CHE-106.353.911 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les pouvoirs de Faucherre Pierre-Alain sont radiés.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.