Indirizzo
c/o Lanz-Anliker AG
Allmendstrasse 12
4938 Rohrbach
Informazioni su Lanz-Anliker-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lanz-Anliker-Stiftung
- Lanz-Anliker-Stiftung ha sede a Rohrbach, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 16.12.2008.
- Il 21.01.2019 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-114.638.557.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Lanz-Anliker AG, Lanz-Anliker Holding AG, WV Rohrbach AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Rohrbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.043.592-3
IDI/IVA
CHE-114.638.557
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Institutionen mit Sitz im In- und Ausland, insbesondere die finanzielle Unterstützung des Alters- und Pflegeheimes Bethesda in Cluj (Rumänien). In Ergänzung dazu bezweckt die Stiftung die finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen, steuerbefreiten Institutionen im karitativen, humanitären, gesundheitsfördernden, ökologischen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Bereich, insbesondere der Stiftung impuls für gsungs Läbe, Ursenbach, der Patientenfürsorgestiftung der Stiftung Siloah und der Stiftung Biblos, Cluj (Rumänien). Ausserdem kann die Stiftung Katastrophenhilfe im In- und Ausland leisten und finanzielle Hilfe an Unwetteropfer erbringen. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung sowohl national wie auch international tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 22.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lanz-Anliker-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004546214, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz-Anliker-Stiftung, in Rohrbach, CHE-114.638.557, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856213).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wisler, Sandra, von Schangnau, in Rohrbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herzogenbuchsee].
Numero di pubblicazione: 3856213, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz-Anliker-Stiftung, in Rohrbach, CHE-114.638.557, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lafranchi, Patrick, von Coglio, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Madeleine, von Madiswil, in Madiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wisler, Sandra, von Schangnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2112133, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz-Anliker-Stiftung, in Rohrbach, CHE-114.638.557, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7005134).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.