Indirizzo
c/o Markus Platzgummer
Via Paclera 40
7536 Sta. Maria Val Müstair
Informazioni su Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair
- Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair è una Società cooperativa con sede a Sta. Maria Val Müstair. Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair appartiene al settore «Noleggio di macchine ed altri beni mobili» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 05.03.1974.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.02.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio GR con l’IDI CHE-102.155.795.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.1974
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Val Müstair
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.5.000.178-8
IDI/IVA
CHE-102.155.795
Ramo economico
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung des Ackerbaues in wirtschaftlicher und ganz speziell auch in technischer Hinsicht im Val Müstair. Dies soll wie folgt geschehen: Durch den Ankauf, geeigneter landw. Maschinen, die die Arbeit für den einzelnen erleichtern und rationalisieren; durch Veranstaltung von Kursen und Vorträgen, ackerbaulicher Art um die Produktion des Ackerbaues zu erhöhen; durch bessere Auslösung der staatlichen Beiträge, zur Förderung des Ackerbaues für den Einzel Betrieb (Anbau & Mahlprämien).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Valchava in Liquidation
- Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Valchava
- Landwirtschftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Valchava
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005682647, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair, in Val Müstair, CHE-102.155.795, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871997).
Domizil neu:
c/o Markus Platzgummer, Via Paclera 40, 7536 Sta. Maria Val Müstair [Behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004871997, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair, in Val Müstair, CHE-102.155.795, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, S.0, Publ. 1348835).
Domizil neu:
c/o Markus Platzgummer, Paclera 77b, 7536 Sta. Maria Val Müstair.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fliri, Christoph, von Häggenschwil, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canclini, Jon, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenner, Josef, von Val Müstair, in Val Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schorta, Guolf, von Zernez, in Val Müstair, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 1348835, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Valchava in Liquidation, in Val Müstair, CHE-102.155.795, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6452678).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Firma neu:
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair.
Domizil neu:
c/o Christoph Fliri, Paclera, 7536 Santa Maria Val Müstair.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung des Ackerbaues in wirtschaftlicher und ganz speziell auch in technischer Hinsicht im Val Müstair.
Dies soll wie folgt geschehen:
Durch den Ankauf, geeigneter landw. Maschinen, die die Arbeit für den einzelnen erleichtern und rationalisieren;
durch Veranstaltung von Kursen und Vorträgen, ackerbaulicher Art um die Produktion des Ackerbaues zu erhöhen;
durch bessere Auslösung der staatlichen Beiträge, zur Förderung des Ackerbaues für den Einzel Betrieb (Anbau & Mahlprämien).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung: Solidarische und unbeschränkte Haftung der Mitglieder. Ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 100.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2013 wurde die am 10.11.2011 beschlossene Auflösung widerrufen. [gestrichen: Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2011 aufgelöst.].Gemäss Erklärung vom 07.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Verwaltungsdomizil: c/o Jon Canclini, Orasom 4, 7532 Tschierv].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stupan, Dumeni, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Largiadèr, Jon, von Val Müstair, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fliri, Christoph, von Häggenschwil, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canclini, Jon, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Cauco, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Platzgummer, Markus, italienischer Staatsangehöriger, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.