Informazioni su LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft
- LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft a Niederscherli è una Società cooperativa nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft è attiva.
- LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft ha 11 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 05.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-107.149.448.
Dirigenza (11)
i più recenti membri dell'amministrazione
Björn Nydegger,
Andreas Hänni,
Martin Schweizer,
Beat Zbinden,
Anita Kempter-Rothen
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Hänni,
Florian Moser,
Anita Kempter-Rothen,
Hansueli Zwahlen,
Stefan Lehmann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.1890
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.001.134-8
IDI/IVA
CHE-107.149.448
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft unterstützt in Partnerschaft mit der fenaco Genossenschaft - die Landwirtinnen und Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen. Die Genossenschaft bezweckt in ihrem Wirtschaftsgebiet die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit einem breiten Sortiment von Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern, Technologien und Dienstleistungen, einschliesslich erneuerbaren und fossilen Energien; die Abnahme, Lagerung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Stiftungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit ihnen Kooperationsverträge abschliessen. Die Genossenschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Genossenschaft und die Erreichung des Zweckes der Genossenschaft zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 04.12.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 11.12.2008 | 03.12.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LANDI Niederscherli, Genossenschaft
- Landi Niederscherli und Umgebung
- Landwirtschaftliche Genossenschaft Niederscherli und Umgebung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft, in Köniz, CHE-107.149.448, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Michael, von Guggisberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Björn, von Guggisberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006046106, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft, in Köniz, CHE-107.149.448, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546380).
Statutenänderung:
03.05.2024.
Zweck neu:
Die Genossenschaft unterstützt in Partnerschaft mit der fenaco Genossenschaft - die Landwirtinnen und Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen. Die Genossenschaft bezweckt in ihrem Wirtschaftsgebiet die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit einem breiten Sortiment von Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern, Technologien und Dienstleistungen, einschliesslich erneuerbaren und fossilen Energien;
die Abnahme, Lagerung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Stiftungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit ihnen Kooperationsverträge abschliessen. Die Genossenschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Genossenschaft und die Erreichung des Zweckes der Genossenschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, auf dem elektronischen Weg, anlässlich der Generalversammlung oder in weiteren durch den Verwaltungsrat zu bestimmenden Publikationsorganen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005546380, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Schwarzwasser, Genossenschaft, in Köniz, CHE-107.149.448, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, David, von Köniz, in Köniz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Andreas, von Köniz, in Gasel (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.