Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Zetzwilerstrasse 786
5728 Gontenschwil
Informazioni su Läser Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.07.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
26.06.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gontenschwil
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.021.576-9
IDI/IVA
CHE-101.271.683
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an andern Unternehmungen, deren Finanzierung und Beratung sowie die Finanzierung und Vermögensverwaltung. Sie kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 07.07.2000 | 25.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Läser Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006067800, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser Holding AG, in Gontenschwil, CHE-101.271.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820289). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Läser AG, in Gontenschwil (CHE-102.545.133), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005820289, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser Holding AG, in Gontenschwil, CHE-101.271.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läser, Jürg, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joser, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knapp, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidlin, Erika, von Schlierbach, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005808516, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser Holding AG, in Gontenschwil, CHE-101.271.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Bruno, von Killwangen und Oberrohrdorf, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läser, Christiane, von Gontenschwil, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läser, Jürg, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].