Indirizzo
Zetzwilerstrasse 786
5728 Gontenschwil
Informazioni su Läser AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Läser AG
- Läser AG a Gontenschwil è una Società anonima nel ramo «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria». Läser AG è attiva.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Läser AG è iscritta con l’IDI CHE-102.545.133.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Johannes Knapp,
Ralph Joser,
Dr. Andreas Hitzler,
Erich Lerch,
Tobias Frank
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.1952
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gontenschwil
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.003.474-5
IDI/IVA
CHE-102.545.133
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Druckerei unter Anwendung zeitgemässer Verfahren. Sie ist befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 29.11.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Läser AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067799, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser AG, in Gontenschwil, CHE-102.545.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820288).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Läser Holding AG, in Gontenschwil (CHE-101.271.683), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 2'602'041.55 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 171'654.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005820288, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser AG, in Gontenschwil, CHE-102.545.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läser, Jürg, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joser, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knapp, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005808515, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Läser AG, in Gontenschwil, CHE-102.545.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Bruno, von Killwangen, in Vira (Gambarogno), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bislin, Joëlle, von Gontenschwil, in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Läser, Christiane, von Gontenschwil, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.