Informazioni su Lädeli Heimberg GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lädeli Heimberg GmbH
- Lädeli Heimberg GmbH con sede a Heimberg è attiva. Lädeli Heimberg GmbH è attiva nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.10.2022.
- L’azienda Lädeli Heimberg GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.686.868.
- Oltre all’azienda Lädeli Heimberg GmbH sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Denner Partner, Karl Wittwer, Kosmetik PLUS Ingrid Rubin GmbH, Lotus Cosmetic Olivia Ellenberger GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.1996
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Heimberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.000.650-0
IDI/IVA
CHE-102.686.868
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Tätigwerden in sämtlichen Bereichen des Gastgewerbes, insbesondere Führens eines Restaurationsbetriebes und Handel mit Waren des Gastgewerbes aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Alfred Deppeler GmbH
- Deppeler Alfred GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lädeli Heimberg GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588135, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lädeli Heimberg GmbH, in Heimberg, CHE-102.686.868, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, S.0, Publ. 7065590).
Domizil neu:
Stationsweg 3, 3627 Heimberg.
Numero di pubblicazione: 7065590, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alfred Deppeler GmbH, in Heimberg, CH-092.4.000.650-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, Publ. 6441488).
Statutenänderung:
07.02.2013.
Firma neu:
Lädeli Heimberg GmbH.
Numero di pubblicazione: 6441488, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alfred Deppeler GmbH, in Heimberg, CH-092.4.000.650-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deppeler, Alfred, von Tegerfelden, in Heimberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 490 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mani, Hanni, von Diemtigen, in Heimberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Ammann, Jennifer, von Roggwil BE, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.