Informazioni su Ladenmacher AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ladenmacher AG
- Ladenmacher AG ha sede a Hägendorf, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.08.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-114.993.811.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: aaa-ha shopfittings ag, SCS Storeconcept AG, SCS StoreInvest AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.08.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hägendorf
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.031.939-1
IDI/IVA
CHE-114.993.811
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kreatives Planen, Gestalten und Ausführen von Laden- und Restauranteinrichtungen sowie Handel mit Laden- und Restauranteinrichtungsteilen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Olten | 15.07.2020 | 29.08.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Staedi Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ladenmacher AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005550472, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ladenmacher AG, in Hägendorf, CHE-114.993.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005187225). Mit Erklärung vom 18.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005187225, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ladenmacher AG, in Hägendorf, CHE-114.993.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Markus, von Altstätten, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oriet, Christoph, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004953693, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ladenmacher AG, in Hägendorf, CHE-114.993.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937481).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oriet, Christoph, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ursenbacher, Kurt, von Heimiswil, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.