Informazioni su Lac Souterrain de St-Léonard SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lac Souterrain de St-Léonard SA
- Lac Souterrain de St-Léonard SA ha sede a St-Léonard ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei».
- La dirigenza dell’azienda Lac Souterrain de St-Léonard SA è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.02.2003.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.07.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-109.807.104.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Léonard
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.007.958-7
IDI/IVA
CHE-109.807.104
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation du lac souterrain de St-Léonard. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles; exercer toutes activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Briguet Alain | Sierre | 30.09.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Régie Antille Fidusierre SA | Sierre | <2004 | 29.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lac Souterrain de St-Léonard SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005257043, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lac Souterrain de St-Léonard SA, à Saint-Léonard, CHE-109.807.104, société anonyme (No. FOSC 243 du 14.12.2020, Publ. 1005047118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Betrisey, Claude-Alain, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Nicolas, de Saint-Martin (VS), à Saint-Léonard, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Schwery, Fabien, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Wanner, François, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005047118, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lac Souterrain de St-Léonard SA, à Saint-Léonard, CHE-109.807.104, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2017, Publ. 3662599).
Nouvelle adresse:
Rue du Lac 21, Case postale 75, 1958 St-Léonard.
Numero di pubblicazione: 3662599, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lac Souterrain de St-Léonard SA, à Saint-Léonard, CHE-109.807.104, société anonyme (No. FOSC 190 du 30.09.2011, Publ. 6357640).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delalay, Guy, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux;
Pannatier, Michel, de Mont-Noble et Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Nicolas, de Saint-Martin (VS), à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux;
Schwery, Fabien, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.