Informazioni su Laborit Intelligence SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Laborit Intelligence SA
- Laborit Intelligence SA ha sede a Tramelan, è attiva e opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.11.2023.
- L’azienda Laborit Intelligence SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-280.590.354.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.09.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tramelan
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.075.286-7
IDI/IVA
CHE-280.590.354
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but les investissements de tout ordre en Suisse et à l'étranger, comprenant des opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières pour son propre compte ou celui de tiers. Elle a également pour but le développement et la commercialisation de solutions et services inhérents à la création, au développement et à la gestion d'entreprises. Pour le tout : à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut octroyer des prêts à des actionnaires ou à des tiers. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Laborit Intelligence SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Laborit Intelligence SA, à Tramelan, CHE-280.590.354, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2019, Publ. 1004655601).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oeconomou, Grégory, ressortissant français, à Genève, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Légeret, Maxime Elie, de Chexbres, à Bern, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Manama (BH)];
Grzywacz, Modrek, ressortissant français, à Lausanne, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à London (GB)];
Chiquet, Loïc, de La Baroche, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Tramelan].
Numero di pubblicazione: HR02-1004655601, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Laborit Intelligence SA, à Tramelan, CHE-280.590.354, société anonyme (No. FOSC 190 du 02.10.2018, Publ. 1004466777).
Inscription ou modification de personne(s):
Oeconomou, Grégory, ressortissant français, à Genève, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1004466777, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Laborit Intelligence SA, à Tramelan, CHE-280.590.354, Grand-Rue 51, 2720 Tramelan, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.09.2018.
But:
La société a pour but les investissements de tout ordre en Suisse et à l'étranger, comprenant des opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières pour son propre compte ou celui de tiers. Elle a également pour but le développement et la commercialisation de solutions et services inhérents à la création, au développement et à la gestion d'entreprises.
Pour le tout :
à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut octroyer des prêts à des actionnaires ou à des tiers. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 300'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 300'000.00.
Actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par courrier écrit ou par courrier électronique.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 18.09.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Légeret, Maxime Elie, de Chexbres, à Manama (BH), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Grzywacz, Modrek, ressortissant français, à London (GB), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Chiquet, Loïc, de La Baroche, à Tramelan, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.