Succursale (1)
Informazioni su LA VOLTA GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LA VOLTA GmbH
- LA VOLTA GmbH ha sede a Rapperswil SG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di vestiti».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 09.02.2015.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.02.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-465.676.386.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.077.176-7
IDI/IVA
CHE-465.676.386
Ramo economico
Commercio di vestiti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Boutique mit Kleidern, Schuhen und Accessoires. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- männersache gmbh
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LA VOLTA GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005962208, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LA VOLTA GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-465.676.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948804).
Zweigniederlassung neu:
Chur (CHE-275.897.195).
Numero di pubblicazione: HR02-1005948804, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
männersache gmbh, in Rapperswil-Jona, CHE-465.676.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2023, Publ. 1005832018).
Statutenänderung:
18.01.2024.
Firma neu:
LA VOLTA GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Boutique mit Kleidern, Schuhen und Accessoires. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Beat, von Arth, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberti, Stefania, von Arth, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Lamberti Kamer, Stefania, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
mbt-mapelmaus ag (CHE-276.303.899), in Trin Mulin (Trin), Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bundi, Martin, von Ilanz/Glion, in Trin, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.