Informazioni su La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes
- La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes da La Tzoumaz opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.03.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes è iscritta con l’IDI CHE-432.768.596.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Eva Birgitta Egnell Whitmore,
Sven Richard Du Gay,
Hervor Ragnhild Carola Renvall-Hallen
i più recenti aventi diritto di firma
Eva Birgitta Egnell Whitmore,
Sven Richard Du Gay,
Hervor Ragnhild Carola Renvall-Hallen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riddes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.569-3
IDI/IVA
CHE-432.768.596
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, discothèques; la société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 03.03.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Saint-Bernard Audit Sàrl | Orsières | 13.02.2020 | 02.03.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Verbier Nord SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005114740, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes, à Riddes, CHE-432.768.596, société anonyme (No. FOSC 30 du 13.02.2020, Publ. 1004829930).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gustafsson, Bo Lennart Mikael, citoyen suédois, à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle;
Saint-Bernard Audit Sàrl (CHE-375.481.872), à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Du Gay, Sven, de Basel, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux;
Egnell Whitmore, Eva Birgitta, citoyenne suédoise, à Saltsjöbaden (SE), administratrice, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004829930, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Verbier Nord SA, à Bagnes, CHE-432.768.596, société anonyme (No. FOSC 202 du 18.10.2019, Publ. 1004741019).
Modification des statuts:
11.12.2019. 06.02.2020.
Nouvelle raison sociale:
La Tzoumaz - Verbier Nord SA, Riddes.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 10, 1918 La Tzoumaz. [biffé: Selon déclaration du 01.10.2019, il est renoncé à un contrôle restreint]. Statuts également modifiés sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Saint-Bernard Audit Sàrl (CHE-375.481.872), à Orsières, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.