Informazioni su La Nom SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Nom SA
- La Nom SA con sede a Lausanne è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». La Nom SA è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 24.03.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-113.975.325.
- 7 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Actua Conseil Sàrl, AFRY Schweiz AG, Albedis SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.052.813-3
IDI/IVA
CHE-113.975.325
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un ou plusieurs établissements publics.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Chavannes-près-Renens | 06.07.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDUREV SA | Assens | 22.06.2017 | 05.07.2020 | |
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | 14.12.2007 | 21.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
FORBICI | 09.03.2023 | attivo | 01254/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: La Nom SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005132484, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Nom SA, à Lausanne, CHE-113.975.325 (FOSC du 06.07.2020, p. 0/1004930023). Bastemir Ayaz est nommé président. Berchtold Sylvain, de Bitsch, à Anniviers, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004930023, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Nom SA, à Lausanne, CHE-113.975.325 (FOSC du 10.10.2019, p. 0/1004735153). FIDUREV SA (CHE-112.453.745) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal (CHE-442.118.307), à Chavannes-près-Renens.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735153, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Nom SA, à Lausanne, CHE-113.975.325 (FOSC du 08.05.2018, p. 0/4218255). Imren Ali n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Bastemir Ayaz, qui n'est plus président, reste seul administrateur;
il continue de signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.