Informazioni su La Miégeoise SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Miégeoise SA
- La Miégeoise SA ha sede a Miège ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.05.2009.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.01.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-114.871.220.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Géraldine Ginette Briguet,
Jean-Claude Vocat,
Raphaël Fernand Alfred Clavien,
André Marcel Grandjean,
Daniel André Antille
i più recenti aventi diritto di firma
Géraldine Ginette Briguet,
Jean-Claude Vocat,
Raphaël Fernand Alfred Clavien,
André Marcel Grandjean,
Daniel André Antille
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.05.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Noble-Contrée
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.012.276-6
IDI/IVA
CHE-114.871.220
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la gestion et l'exploitation d'établissements publics, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, principalement dans la région de Sierre. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers. Elle peut créer des succursales en Suisse, participer à d'autres entreprises en Suisse, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: La Miégeoise SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005935879, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 119 du 09.01.2024, publiée dans la FOSC no 8 du 12.01.2024 . La Miégeoise SA, à Noble-Contrée, CHE-114.871.220, société anonyme (No. FOSC 8 du 12.01.2024, Publ. 1005933389).
Inscription ou modification de personne(s):
Grandjean, André Marcel, de La Verrerie, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux [non: Grandjean, André Marcel dit Marcel].
Numero di pubblicazione: HR02-1005933389, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Miégeoise SA, à Noble-Contrée, CHE-114.871.220, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067712).
Modification des statuts:
22.11.2023. 05.12.2023.
Autres adresses:
[biffé: c/o Gérard Caloz, Route de Déjôt-la-Châze 5, 3972 Miège]. c/o Jean Claude Vocat, Route de la Rotse 23, 3972 Miège.
Nouveau but:
La société a pour but la gestion et l'exploitation d'établissements publics, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, principalement dans la région de Sierre. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers. Elle peut créer des succursales en Suisse, participer à d'autres entreprises en Suisse, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouveau capital-actions:
CHF 309'000.00 [précédemment: CHF 315'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 309'000.00 [précédemment: CHF 315'000.00].
Nouvelles actions:
103 actions nominatives de CHF 3'000.00 liées selon statuts [précédemment: 63 actions nominatives de CHF 5'000.00 (liées selon statuts)]. Réduction ordinaire du capital-actions, selon l'art. 653j, CO, de CHF 315'000.00 à CHF 189'000.00 par réduction de la valeur nominale de CHF 5'000.00 à CHF 3'000.00 de 63 actions nominatives de CHF 5'000.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées. Le montant de la réduction de CHF 126'000.00 est affecté à la réserve légale issue du capital. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Gilles, de Miège, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Künzi, Sylvain, de Erlach, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vocat, Jean Claude, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Miège, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Briguet, Géraldine Ginette, de Chalais, à Noble-Contrée, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Antille, Daniel André, dit Dany, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Miège, à Miège, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Clavien, Raphaël Fernand Alfred, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux;
Grandjean, André Marcel dit Marcel, de La Verrerie, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Grandjean, André, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: SR05-0000005571, Ufficio del registro di commercio Vallese
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à la réduction du capital / réduction ou suppression des parts sociales Date de publication: SHAB 07.08.2023 Visible par le public jusquau: 07.08.2024 Numéro de publication: Entité de publication Mathieu Caloz - Avocat-notaire, Route de Sion 3, 3960 Sierre Appel aux créanciers Société anonyme : réduction du capital-actions La Miégeoise SA Organisation concernée: La Miégeoise SA CHE-114.871.220 Route de Sierre 31
Point de contact: Mathieu Caloz - Avocat-notaire, Route de Sion 3, Case postale
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.