Indirizzo
Alte Bernstrasse 199
3613 Steffisburg
Informazioni su Kurt Mordasini AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kurt Mordasini AG
- Kurt Mordasini AG da Steffisburg opera nel ramo «Altra attività edilizia» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Kurt Mordasini AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.01.1949.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 14.08.2008. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-107.226.250.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Heimberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.001.018-7
IDI/IVA
CHE-107.226.250
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Gipser und Malergeschäftes. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Werner Joege | Urtenen-Schönbühl | 07.06.2005 | 13.08.2008 | |
René Spring, Treuhandbüro | Uetendorf | <2004 | 06.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Mordasini AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4612668, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Mordasini AG, in Heimberg, CH-092.3.001.018-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2005, S. 5, Publ. 2870802).
Statutenänderung:
19.06.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner Joege, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2870802, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Mordasini AG, in Heimberg, CH-092.3.001.018-7, Betrieb eines Gipser und Malergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 29.04.2003, S. 4, Publ. 967356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Spring, Treuhandbüro, in Uetendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner Joege, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 967356, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kurt Mordasini AG, in Heimberg, Gipser- und Malergeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.1998, S. 1610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mordasini, Silvio, von Krinau, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Mordasini, Kurt, von Krinau, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.