Indirizzo
c/o Leonidas Sakellaridis
Maurenmoosstrasse 7
8815 Horgenberg
Informazioni su Kunststiftung Zürichsee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kunststiftung Zürichsee
- Kunststiftung Zürichsee con sede a Horgenberg è attiva. Kunststiftung Zürichsee è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Kunststiftung Zürichsee è composta da 6 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 19.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-110.379.977.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Matthias Leopold Paul Fischer,
Judit Hollay Humm,
Leonidas Sakellaridis,
Dr. Katharina Sameli,
Dr. Dominik Wieser
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Matthias Leopold Paul Fischer,
Judit Hollay Humm,
Leonidas Sakellaridis,
Dr. Katharina Sameli,
Dr. Dominik Wieser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.08.1990
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Horgen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.337-2
IDI/IVA
CHE-110.379.977
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Lebenswerke der bedeutenden bildenden Künstler, die auf dem Zimmerberg und am Zürichsee leben und gelebt haben oder mit diesem Kreis verbunden sind, zu erhalten und der Oeffentlichkeit zugänglich zu machen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KBT Revisions AG | Zürich | 23.04.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AbaFin Treuhand AG | Zug | 18.12.2015 | 22.04.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Künstler vom Zimmerberg und Zürichsee
- Stiftung Künstler von Zimmerberg und Zürichsee
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kunststiftung Zürichsee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kunststiftung Zürichsee, in Horgen, CHE-110.379.977, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz-Hofmann, Susanne, von Hofstetten (ZH), in Horgen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Matthias Leopold Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006093436, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kunststiftung Zürichsee, in Horgen, CHE-110.379.977, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015133).
Urkundenänderung:
28.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1006015133, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kunststiftung Zürichsee, in Horgen, CHE-110.379.977, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AbaFin Treuhand AG (CHE-254.626.822), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.