Informazioni su KUNDERT Installationen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KUNDERT Installationen AG
- KUNDERT Installationen AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- KUNDERT Installationen AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.08.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-105.839.743.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.903.227-4
IDI/IVA
CHE-105.839.743
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Elektrotechnik-Installationsunternehmen in der Schweiz; die Beratung, Planung, Projektierung und Realisierung von elektro- und kommunikationstechnischen Leistungen im Stark- und Schwachstrombereich; die Durchführung von Expertisen, Inspektionen und Sicherheitskontrollen; den Handel mit und die Entwicklung von elektro-, kommunikations- und sicherheitstechnischen sowie artverwandten Produkten und Systemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Santmann Treuhand- und Revisions-AG | Stäfa | <2004 | 05.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Beauty Line SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KUNDERT Installationen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006101492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KUNDERT Installationen AG, in Zürich, CHE-105.839.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005158976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Nils, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005158976, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KUNDERT Installationen AG, in Zürich, CHE-105.839.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125702).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 250.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005125702, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KUNDERT Installationen AG, in Zürich, CHE-105.839.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reolon, Cléa, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.