Informazioni su Küng Blockflöten GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Küng Blockflöten GmbH
- Küng Blockflöten GmbH da Schaffhausen opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti (delle muse)» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Küng Blockflöten GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.06.2003.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 24.12.2018.
- L'IDI della azienda è CHE-110.129.386.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Marsyas Blockflöten GmbH, pf passione ag, show-concept.ch AG, Zweigniederlassung Schaffhausen.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.06.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.4.014.437-6
IDI/IVA
CHE-110.129.386
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Blockflöten, anderen Musikinstrumenten und Musikalien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 13.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Küng Blockflöten GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004529424, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CHE-110.129.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan Julian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00;
Küng, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00].
Numero di pubblicazione: 1587257, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CHE-110.129.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Andreas, von Schaffhausen, in Lohn SH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6509340, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.014.437-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 12, Publ. 4610540).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Andreas, von Schaffhausen, in Lohn SH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00];
Küng, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.