Informazioni su Külling AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Külling AG
- Külling AG è una Società anonima con sede a Wilchingen. Külling AG appartiene al settore «Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione» ed è attualmente attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.07.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SH con l’IDI CHE-101.694.440.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Stephan Roland Regli,
Roland Külling,
Felix Külling,
Michèle Külling
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.1937
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wilchingen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.3.002.954-4
IDI/IVA
CHE-101.694.440
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Betonwaren und Betonelementen, sowie Ausführung von Kunststeinarbeiten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 18.09.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Leu Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | <2004 | 17.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Külling AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005527150, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Külling AG, in Wilchingen, CHE-101.694.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Stephan Roland, von Hallau, in Hallau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005452898, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Külling AG, in Wilchingen, CHE-101.694.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, S.0, Publ. 6351104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Hans, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6351104, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Külling AG, in Wilchingen, CH-290.3.002.954-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, S. 0, Publ. 6298558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Max, von Wilchingen, in Wilchingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Külling, Heinrich jun., von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Külling, Rudolf, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Külling, Felix, von Wilchingen, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Külling, Michèle, von Wilchingen, in Wilchingen, mit Unterschrift zu zweien;
Külling, Roland, von Wilchingen, in Wilchingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.