Informazioni su Küchel Architects AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Küchel Architects AG
- Küchel Architects AG ha sede a St. Moritz ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Uffici di architettura e ingegneria».
- Küchel Architects AG ha 6 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.03.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Küchel Architects AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.927.820.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Chesa Nova SA, Diehl & Partner AG, Evviva Polo St. Moritz AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Mederic Anthony Küchel,
Peter Christian Mathis,
Arnd Küchel,
Nicolas Küchel
i più recenti aventi diritto di firma
Mederic Anthony Küchel,
Peter Christian Mathis,
Arnd Küchel,
Nicolas Küchel,
Corina Küchel-Müssgens
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Moritz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.010.619-8
IDI/IVA
CHE-114.927.820
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Architekturbüros; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG | Chur | 03.10.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FOPP Organisation & Treuhand AG | St. Moritz | 26.06.2009 | 02.10.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Küchel Architects AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004580483, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Küchel Architects AG, in St. Moritz, CHE-114.927.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, S.0, Publ. 6874602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchel, Mederic Anthony, von Calanca, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Peter Christian, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG (CHE-110.248.996), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 6874602, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Küchel Architects AG, in St. Moritz, CH-350.3.010.619-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 10, Publ. 6016342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fopp Organisation & Treuhand AG (CH-350.3.002.374-2), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchel, Arnd, von Selma, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Küchel, Nicolas, von Sils im Engadin/Segl, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Küchel-Müssgens, Corina, von Sils im Engadin/Segl und Selma, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG (CH-350.2.001.329-4), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6016342, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Küchel Architects AG, in St. Moritz, CH-350.3.010.619-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 15, Publ. 5094718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenwasser, Christian Lorenz, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Peter Christian, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchel, Nicolas, von Sils im Engadin/Segl, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.