Informazioni su Kreuz Kallnach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kreuz Kallnach AG
- Kreuz Kallnach AG ha sede a Kallnach ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 02.11.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-154.233.356.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Florian Scheurer,
Werner Marti,
Dietrich Lehmann,
Urs Lauper
i più recenti aventi diritto di firma
Florian Scheurer,
Werner Marti,
Dietrich Lehmann,
Urs Lauper
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kallnach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.067.275-7
IDI/IVA
CHE-154.233.356
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Restaurants Kreuz in Kallnach. Weiterhin bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreuz Kallnach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004489348, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Heidi Margareta, von Röthenbach im Emmental, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3968141, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhli, Mirjam, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Florian, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 2882117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Mitteldorf 16, 3283 Kallnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Restaurants Kreuz in Kallnach. Weiterhin bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 970'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 970'000.00.
Aktien:
970 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag die Grundstücke Kallnach-Grundbuchblatt Nrn. 487, 254 und 147 zum Preis von höchstens CHF 1'400'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aegerter, Heidi Margareta, von Röthenbach im Emmental, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Marti, Werner, von Kallnach, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Dietrich, von Eggiwil, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Köhli, Mirjam, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lauper, Urs, von Seedorf (BE), in Kallnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.