Informazioni su Kreuz Gerzensee AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kreuz Gerzensee AG
- Kreuz Gerzensee AG ha sede a Gerzensee ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza dell’azienda Kreuz Gerzensee AG fondata il 18.09.1967 è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-100.767.504.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gerzensee
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.007.715-5
IDI/IVA
CHE-100.767.504
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gaststätten mit üblichen Dependenzen in Gerzensee sowie den Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreuz Gerzensee AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005994454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Gerzensee AG, in Gerzensee, CHE-100.767.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Dewet, von Buus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Jürg, von Wiggiswil, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004782466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Gerzensee AG, in Gerzensee, CHE-100.767.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Dewet, von Buus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
König, Jürg, von Wiggiswil, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenschmid, Margreth, von Bern, in Bern, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenkappelen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004721341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuz Gerzensee AG, in Gerzensee, CHE-100.767.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganière, François, von Lausanne und Les Ponts-de-Martel, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Dewet, von Buus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.