Informazioni su Kreis AG, Sargans
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kreis AG, Sargans
- Kreis AG, Sargans ha sede a Sargans ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Kreis AG, Sargans è composta da 8 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.07.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-109.512.910.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Ernst Kühne,
Samuel Bärtsch,
Lionel Sieber,
Michael Rutz,
Sacha Genoud
i più recenti aventi diritto di firma
Ernst Kühne,
Samuel Bärtsch,
Lionel Sieber,
Michael Rutz,
Sacha Genoud
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sargans
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.051.310-2
IDI/IVA
CHE-109.512.910
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Ingenieurbüros für Bau, Geomatik und Vermessung. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 20.04.2004 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 19.04.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreis AG, Sargans
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005788871, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kreis AG, Sargans, in Sargans, CHE-109.512.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutzi, Hansjürg, von Glarus Süd, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Ernst, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtsch, Samuel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005442180, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kreis AG, Sargans, in Sargans, CHE-109.512.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Lionel, von Widnau, in Sargans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005341423, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kreis AG, Sargans, in Sargans, CHE-109.512.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, S.0, Publ. 3009403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutzi, Hansjürg, von Glarus Süd, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hätzingen, in Grabs];
Buner, Simon, von Walenstadt, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genoud, Sacha, von Payerne, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Ernst, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Michael, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Prefera Audit AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.