Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Kreativ Factory World GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.1997
Cancellazione dal registro delle imprese
06.06.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.018.669-0
IDI/IVA
CHE-108.644.650
Ramo economico
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Organisationsberatung sowie die Konzeption, Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen und Events. Insbesondere bietet sie Indoor- und Outdoor-Trainings und Schulungen in den Bereichen der Sozial- und Handlungs-Kompetenz an. Nur Nebenzwecke geändert, gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreativ Factory World GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7218150, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kreativ Factory World GmbH, in Sarnen, CH-400.4.018.669-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, S. 0, Publ. 7008868).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kreativ Training AG (neu:
REVARIS AG;
CH- 400.4.017.101-9) mit Sitz in Rohrbach BE (neu: Langenthal BE), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 7008868, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kreativ Factory World GmbH, in Sarnen, CH-400.4.018.669-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 14, Publ. 5489834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühni, Patrick, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wyss, Urs, von Triengen, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5489834, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kreativ Factory World GmbH, in Sarnen, CH-400.4.018.669-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 18, Publ. 4799626).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Urs, von Triengen, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 12 Stammanteilen von je CHF 1'000.--];
Kühni, Patrick, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 8 Stammanteilen von je CHF 1'000.--];
Blum, Walter, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.