Indirizzo
Schulstrasse 3
5525 Fischbach-Göslikon
Informazioni su Kottmann + Gurzeler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kottmann + Gurzeler AG
- Kottmann + Gurzeler AG da Fischbach-Göslikon opera nel ramo «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Kottmann + Gurzeler AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.08.1974.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 26.01.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-105.860.447.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sven Kottmann,
Kurt Kottmann,
Lars Kottmann,
Margrit Kottmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.08.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Fischbach-Göslikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.001.253-5
IDI/IVA
CHE-105.860.447
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Unternehmens für Wand- und Bodenbeläge sowie Handel mit und Import von Baumaterialien; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Lenzburg | Lenzburg | <2004 | 10.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kottmann & Gurzeler AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kottmann + Gurzeler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005083718, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kottmann + Gurzeler AG, in Fischbach-Göslikon, CHE-105.860.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S.2, Publ. 5190362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Bernadette, von Künten, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5190362, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kottmann & Gurzeler AG, in Oberrohrdorf, CH-400.3.001.253-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 2, Publ. 4892624).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
Kottmann + Gurzeler AG.
Sitz neu:
Fischbach-Göslikon.
Domizil neu:
Schulstrasse 3, 5525 Fischbach-Göslikon.
Zweck neu:
Betrieb eines Unternehmens für Wand- und Bodenbeläge sowie Handel mit und Import von Baumaterialien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
75 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 75 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.6.1974 und Uebernahmebilanz per 1.1.1974 der einfachen Gesellschaft von Kurt Kottmann-Gerber, Hans Rudolf Kottmann-Burkart und Walter Gurzeler, in Niederrohrdorf;
vom Uebernahmepreis wurden CHF 75'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTA Unternehmensberatungs- und Treuhand AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4892624, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kottmann & Gurzeler AG, in Oberrohrdorf, CH-400.3.001.253-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2001, S. 5150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurzeler, Walter, von Seedorf BE, in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottmann, Kurt, von Schongau, in Wenslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrohrdorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kottmann, Sven, von Schongau, in Umiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Bernadette, von Künten, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kottmann, Lars, von Schongau, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wenslingen];
Kottmann, Margrit, von Schongau, in Wenslingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.