Informazioni su Kontur Projektmanagement AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kontur Projektmanagement AG
- Kontur Projektmanagement AG con sede a Bern è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Kontur Projektmanagement AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 9 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.05.2023.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 21.11.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-480.904.985.
- Oltre all’azienda Kontur Projektmanagement AG sono iscritte 12 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Bindschedler AG, Bruins Holding AG, Die Quelle - The Source AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Francis André Racine,
Manuel Hutter,
Marius Philipp Scherler
i più recenti aventi diritto di firma
Francis André Racine,
Manuel Hutter,
Marius Philipp Scherler,
Alexandra Siegenthaler,
Fabian Gloor
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.05.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.094.302-8
IDI/IVA
CHE-480.904.985
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 30.05.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kontur Projektmanagement AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005889595, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sciuchetti, Dario, von Calanca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005776170, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racine, Francis André, von Plateau de Diesse, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Manuel, von Diepoldsau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherler, Marius Philipp, von Köniz und Winterthur, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005755583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Museumstrasse 10, 3005 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.05.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 1'628'937.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'528'164.69 der KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG (neu: Kontur Holding AG), in Bern (CHE-105.345.808), wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Racine, Francis André, von Plateau de Diesse, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Manuel, von Diepoldsau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherler, Marius Philipp, von Köniz und Winterthur, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle;
Christen, Philipp, von Willisau, in Oberkirch LU (Oberkirch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demenga, Marisa, von Rossa, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Stefan, von Seedorf (BE), in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Fabian, von Birr, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Simon, von Bubendorf und Bäretswil, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciuchetti, Dario, von Calanca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Alexandra, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.