Indirizzo
c/o Susanne Vetsch-Schwengeler
Blättlerstrasse 2b
9442 Berneck
Informazioni su Kommunikation für ethische Werte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kommunikation für ethische Werte AG
- Kommunikation für ethische Werte AG a Berneck è una Società anonima nel ramo «Altre servici in educazione». Kommunikation für ethische Werte AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.10.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-101.099.929.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.10.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Berneck
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.047.011-5
IDI/IVA
CHE-101.099.929
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung ethischer- und moralischer Werte. Dieses Ziel soll durch Angebote und Organisation von Seminaren, Tagungen, Vorträgen usw. erreicht werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen. Sie kann insbesondere Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kommunikation für ethische Werte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005311564, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kommunikation für ethische Werte AG, in Berneck, CHE-101.099.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253513).
Domizil neu:
c/o Susanne Vetsch-Schwengeler, Blättlerstrasse 2b, 9442 Berneck.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253513, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kommunikation für ethische Werte AG, in Berneck, CHE-101.099.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwengeler, Yvonne, von Winterthur, in Berneck, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Kurt, von Diepoldsau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch-Schwengeler, Susanne, von Grabs, in Berneck, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub-Schwengeler, Bianca, von Winterthur, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004820596, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kommunikation für ethische Werte AG, in Berneck, CHE-101.099.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.1999, S.7148).
Statutenänderung:
16.01.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung ethischer- und moralischer Werte. Dieses Ziel soll durch Angebote und Organisation von Seminaren, Tagungen, Vorträgen usw. erreicht werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen. Sie kann insbesondere Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben und verwalten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Nr. 1105 an der Unterdorfstrasse 83, in Widnau, bestehend aus einem Geschäfts- und Wohnhaus, Ass.-Nr. 2469 mit Gebäudegrundfläche, Haus, Parkplatz und Wiese, total 2'949 m2 aus dem Konkurs der Peter Jean Frei AG in Liquidation, in Heerbrugg (Au SG), zum Preise von höchstens CHF 4'000'000.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwengeler, Bruno, von Winterthur, in Berneck, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Okle, Kurt, von Bussnang, in Widnau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwengeler, Yvonne, von Winterthur, in Berneck, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei, Kurt, von Diepoldsau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.