Su Kokon Immobilien AG
- Kokon Immobilien AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Triesenberg.
- La dirigenza dell’azienda Kokon Immobilien AG è composta da 0 persone. L’azienda è stata costuita nel 13.12.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.12.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Allo stesso indirizzo come Kokon Immobilien AG sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Beck Holding AG, BECK IMMOBILIEN AKTIENGESELLSCHAFT, Helmuth Beck Anstalt.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Ruggell
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale)
Einrichtung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Liegenschaften sowie Beteiligung an anderen Unternehmungen inklusive Immobiliengesellschaften.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Kokon Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20232985, (1)
Handelsregister 28.12.2017, Kokon Immobilien AG, Ruggell (FL-0002.388.435-1) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Mareco Treuhand-Anstalt, 9497 Triesenberg, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, 9001 St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 20228425, (1)
eAmtsblatt, 21.08.2017 Handelsregister, Änderung, 21.08.2017 Kokon Immobilien AG, Triesenberg (FL-0002.388.435-1) Jahresrechnung eingereicht
Numero di pubblicazione: 20222170, (1)
Handelsregister 25.02.2017, Kokon Immobilien AG, Ruggell (FL-0002.388.435-1) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Schmid, Peter Kaspar, StA: Schweiz, 9011 St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].