Informazioni su Koellmann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Koellmann AG
- Koellmann AG a Thalwil è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». Koellmann AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Koellmann AG è composta da 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.12.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-108.007.615.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Axperience AG, Murotex AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
José Luis Diz Padreda,
Stefan Märki,
Harry Sprecher,
Roger Näf,
Bruno Müller
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1954
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.915.058-6
IDI/IVA
CHE-108.007.615
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Vertretung der Papeteriebranche im Engroshandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ferner kann die Gesellschaft jede weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeit ausüben, welche direkt oder indirekt mit den erwähnten Zwecken zusammenhängt.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Revisions - AG | Zug | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Koellmann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004522074, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koellmann AG, in Thalwil, CHE-108.007.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doukas, Spyridon, genannt Spiros, von Zürich, in Bubikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Furler, Christian, von Zürich, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Stefan, von Chur, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diz Padreda, José Luis, von Château-d'Oex, in Cugy (VD), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3546337, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koellmann AG, in Thalwil, CHE-108.007.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3297055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Michel, von Rüeggisberg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprecher, Harry, von Davos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3297055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koellmann AG, in Thalwil, CHE-108.007.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424387).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bruno, von Laufen, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.