Informazioni su Kocsi AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kocsi AG
- Kocsi AG a Malans GR è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche». Kocsi AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 24.03.1997.
- Il 04.04.2013 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Kocsi AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.684.466.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Malans
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.019.557-6
IDI/IVA
CHE-106.684.466
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung von Stempeln aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | <2004 | 03.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kocsi AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7132532, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Kocsi AG, bisher in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570200).
Gründungsstatuten:
14.03.1997.
Statutenänderung:
21.03.2013.
Sitz neu:
Malans.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 5, 7208 Malans GR. Gemäss Erklärung vom 21.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocsi, Martin, von Rüti ZH, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7132220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kocsi AG, in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570200). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Malans im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6570200, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kocsi AG, in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2000, S. 7624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocsi, Helga, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocsi, Martin, von Rüti ZH, in Malans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Künzi Treuhand AG (CH-CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher: Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.