Indirizzo
c/o Gemeindehaus
Schulhausstrasse 17
5612 Villmergen
Informazioni su Koch-Berner-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Koch-Berner-Stiftung
- Koch-Berner-Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Villmergen.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 28.11.1953 e ha 8 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.06.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-101.809.890.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Matthias Angst,
Hildegard Hilfiker,
Ulrich gen. Ueli Suter,
Christoph Koch,
Alex Hürzeler
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Angst,
Gabriela Arnet-Meier,
Hildegard Hilfiker,
Ulrich gen. Ueli Suter,
Christoph Koch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.1953
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Villmergen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.907.144-6
IDI/IVA
CHE-101.809.890
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung des kulturellen Lebens und der sozialen Fürsorge im Kanton Aar-gau gemäss der näheren Umschreibung in der Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Savoy Treuhand AG | Aarau | 05.03.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Koch-Berner-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005779287, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Koch-Berner-Stiftung, in Villmergen, CHE-101.809.890, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biberstein, Bruno, von Hubersdorf, in Aarau, Ersatzmitglied (Stiftungsrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Matthias, von Rafz, in Wohlen (AG), Ersatzmitglied (Stiftungsrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnet-Meier, Gabriela, von Waltenschwil, in Waltenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004563506, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Koch-Berner-Stiftung, in Villmergen, CHE-101.809.890, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4143083).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christoph, von Villmergen, in Aesch (LU), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villmergen].
Numero di pubblicazione: 4143083, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Koch-Berner-Stiftung, in Villmergen, CHE-101.809.890, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963935).
Domizil neu:
c/o Gemeindehaus, Schulhausstrasse 17, 5612 Villmergen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.