Informazioni su KMU Services Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KMU Services Management AG
- KMU Services Management AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Pratteln.
- L’azienda è stata costituita nel 27.03.1996 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.11.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-104.350.793.
- AMS Arbeitsmarkt-Services AG, Arbeitgeber Baselland, Arbeitgeber Nordwestschweiz sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jörg Andreas Auckenthaler,
lic. oec. Christoph Patrick Buser,
Andreas Friedrich Schneider
i più recenti aventi diritto di firma
Jörg Andreas Auckenthaler,
lic. oec. Christoph Patrick Buser,
Andreas Friedrich Schneider
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.03.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pratteln
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.002.236-2
IDI/IVA
CHE-104.350.793
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-Dienstleistungen an Konzerngesellschaften oder Dritte im In- und Ausland, insbesondere die Organisation, Koordination, Leitung, Ausübung und Kontrolle der Geschäftsführung und Verwaltungstätigkeit dieser Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, welche im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | <2004 | 20.11.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- IPWR Institut für Politik, Wirtschaft und Recht AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KMU Services Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005608921, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
KMU Services Management AG, in Pratteln, CHE-104.350.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119117). Gemäss Erklärung vom 13.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005119117, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
KMU Services Management AG, in Liestal, CHE-104.350.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595989).
Statutenänderung:
26.02.2021.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Hardstrasse 1, 4133 Pratteln.
Numero di pubblicazione: HR02-1004595989, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
KMU Services Management AG, in Liestal, CHE-104.350.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628005).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auckenthaler, Jörg, von Zürich und Pully, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.