Indirizzo
c/o Nelenia Farner
Püntstrasse 28
8132 Egg b. Zürich
Informazioni su Kirche Christi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kirche Christi
- Kirche Christi è una Associazione con sede a Egg b. Zürich. Kirche Christi appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.12.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Kirche Christi è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-102.086.869.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.06.1989
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Egg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.900.270-4
IDI/IVA
CHE-102.086.869
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pflege des Glaubens an den Heiligen Geist und die Verbreitung des christlichen Glaubensbekenntnisses sowie der Lehre der Heiligen Schrift.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Church of Christ
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kirche Christi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004778910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, in Egg, CHE-102.086.869, Verein (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S.0, Publ. 6805544).
Domizil neu:
c/o Nelenia Farner, Püntstrasse 28, 8132 Egg b. Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faner, Buenaventura, philippinischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Espiritu, Odeza, philippinische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loreto, Jose, philippinischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estabillo, Edna, von Novazzano, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6805544, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, in Richterswil, CH-020.6.900.270-4, Verein (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 17, Publ. 2405940).
Statutenänderung:
14.08.2012.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
c/o Nelenia Farner, Püntstrasse 14, 8132 Egg bei Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil].
Numero di pubblicazione: 2405940, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, bisher in Zürich, CH-020.6.900.270-4, Verbreitung des christlichen Glaubensbekenntnisses, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1989, S. 2647).
Statutenänderung:
24.04.2004.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
c/ Nelenia Faner, Hügsamstrasse 5, 8833 Samstagern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manalo, Erano, philippinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manalo, Jessie, philippinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacson, Ponciano, philippinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Faner, Buenaventura, philippinischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Espiritu, Odeza, philippinische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied und Kassier].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.