Informazioni su Kino Astoria AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kino Astoria AG
- Kino Astoria AG con sede a Visp è una Società anonima nel ramo «Esercizio di un cinema». Kino Astoria AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.06.2018.
- Kino Astoria AG è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-457.376.597.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Visp
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.014.522-3
IDI/IVA
CHE-457.376.597
Ramo economico
Esercizio di un cinema
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Filmvorführungen sowie Verkauf von Getränken und Snacks. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kino Astoria AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4322519, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kino Astoria AG, in Visp, CHE-457.376.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, Publ. 6190632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnidrig, Rosa Maria genannt Rosmarie, von Dallenwil, in Visp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Stefan, von Visp, in Visp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6190632, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kino Astoria AG, in Visp, CH-600.3.014.522-3, Napoleonstrasse 9A, 3930 Visp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Filmvorführungen sowie Verkauf von Getränken und Snacks. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Kino Astoria, Rosmarie Schnidrig' (CH-600.1.012.076-0), in Visp, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 26.05.2011 und Übernahmebilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 736'452.75 und Passiven von CHF 320'994.35, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 315'458.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schnidrig, Rosa Maria genannt Rosmarie, von Dallenwil, in Visp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.