Informazioni su Kindervilla Abraxas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kindervilla Abraxas
- Kindervilla Abraxas ha sede a Zürich ed è attiva. Essa è una Associazione ed èattiva nel settore «Altri servizi sociali».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.06.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.256.345.
- Allo stesso indirizzo come Kindervilla Abraxas sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: "Westbau", H. Tettamanti, Salzmann-Botanik.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.10.2008
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.231-3
IDI/IVA
CHE-114.256.345
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer Kindertagesstätte. Diese Kindertagesstätte soll Kindern ab 2 Monaten und in der Regel bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten. Das heisst: die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können; die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen; der Verein Kindervilla Abraxas unterhält eine Ganztageskrippe welche zum familienergänzenden Betreuungsangebot zählt. Die Krippe bietet Eltern, die in Zürich sowie den umliegenden Gemeinden wohnhaft oder arbeitstätig sind, die Möglichkeit, ihr Kind fachlich kompetent betreuen zu lassen; der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kindervilla Abraxas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005214036, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CHE-114.256.345, Verein (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, S.0, Publ. 3114327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Almut, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jecklin, Irene, von Schiers, in Vidauban (FR), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3114327, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CHE-114.256.345, Verein (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Pirmin, von Schötz, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Almut, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1505153, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CHE-114.256.345, Verein (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievers, Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Pirmin, von Schötz, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.