Indirizzo
c/o Hochuli AG
Entfelderstrasse 4
5742 Kölliken
Informazioni su Kies AG Suhrental
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kies AG Suhrental
- Kies AG Suhrental ha sede a Kölliken, è attiva e opera nel ramo «Estrazione di sassi e terra».
- L’azienda è stata costituita nel 07.01.2008.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Kies AG Suhrental è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-114.011.341.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Hochuli AG, mohobe ag, Swisstub AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Oliver Simon Bamert,
Michel Kocher,
Beat Fischer,
Sandra Rosmarie Lüscher-Ott
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kölliken
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.030.111-9
IDI/IVA
CHE-114.011.341
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Abbau und Verwertung von Sand und Kies; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 11.01.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kies AG Suhrental
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088264, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Andres, von Dürrenäsch, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, Oliver, von Tuggen, in Niederbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005743056, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Michel, von Büren an der Aare, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau];
Lüscher, Sandra, von Auenstein, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kölliken].
Numero di pubblicazione: HR02-1005157949, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kies AG Suhrental, in Kölliken, CHE-114.011.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004698348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgler, Stefan, von Zürich und Illgau, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Andres, von Dürrenäsch, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.