Informazioni su Kies AG Butzen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kies AG Butzen
- Kies AG Butzen a Amsteg è una Società anonima nel ramo «Estrazione di sassi e terra». Kies AG Butzen è attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.06.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone UR con l’IDI CHE-106.086.294.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Georg Schelbert Jun.,
Leo Baumann,
Michèle Gwerder,
Franz-Josef Arnold,
Simon Alexander Arnold
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gurtnellen
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.3.000.885-1
IDI/IVA
CHE-106.086.294
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Abbau von Rohstoffen, die Recyclierung und die Deponie verschiedenster Materialien, die Ausführung von Arbeiten im Tief- und Strassenbau sowie die Produktion, den Vertrieb und den Transport von Baumaterialien. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, halten und veräussern sowie Tochtergesellschaften errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 30.05.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Altdorf (UR) | <2004 | 29.05.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lussmann Recycling AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kies AG Butzen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005200007, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Kies AG Butzen, in Gurtnellen, CHE-106.086.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert-Betschart, Josef Georg, genannt Georges sen., von Muotathal, in Muotathal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussmann, André, von Silenen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler-Betschart, Luzia, von Illgau, in Rothenthurm, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelbert, Georg, genannt Georges jun., von Muotathal, in Muotathal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Leo, von Spiringen, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005188424, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Kies AG Butzen, in Gurtnellen, CHE-106.086.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Michèle, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004526075, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Kies AG Butzen, in Gurtnellen, CHE-106.086.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4257897).
Domizil neu:
Butzen 25, 6474 Amsteg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler-Betschart, Luzia, von Illgau, in Rothenthurm, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.