Informazioni su Key Family Partners SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Key Family Partners SA
- Key Family Partners SA è una Società anonima con sede a Genève. Key Family Partners SA appartiene al settore «Gestione fondi» ed è attualmente attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-394.573.747.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 19 altre aziende attive. Queste includono: Aubry Chauffage Sàrl, Blue Zebra Sàrl, Emilio Gindraux SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
David Largey,
Thierry Jean de Loriol,
Stéphane Jean Patrick Marie d'Abo
i più recenti aventi diritto di firma
David Largey,
Emanuele Andrea Zanon di Valgiurata,
Victor Antonio Mendez Miguélez,
Thierry Jean de Loriol,
Stéphane Jean Patrick Marie d'Abo
Amministrazione
Emanuele Andrea Zanon di Valgiurata,
Victor Antonio Mendez Miguélez
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.07.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.350.019-6
IDI/IVA
CHE-394.573.747
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gestion et administration de biens et actifs, administration de sociétés, services administratifs et autres (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 23.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Audit SA | Genève | 02.07.2021 | 22.12.2021 | |
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA | Genève | 30.07.2019 | 04.11.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Key Family Partners SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054098, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Key Family Partners SA, à Genève, CHE-394.573.747 (FOSC du 08.05.2024, p. 0/1006028422). Kielland Morten Henrik Buck n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1006028422, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Key Family Partners SA, à Genève, CHE-394.573.747 (FOSC du 14.06.2023, p. 0/1005768638). Kielland Morten Henrik Buck, de Norvège, à Londres, GBR, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1006003771, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Key Family Partners SA, à Genève, CHE-394.573.747 (FOSC du 15.03.2024, p. 0/1005987350). Largey David, de Mont-Noble, à Genève, est membre du comité avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.