Informazioni su Kerbos AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kerbos AG
- Kerbos AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili». La sede si trova a Stansstad.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.05.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.975.222.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stansstad
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.391-8
IDI/IVA
CHE-107.975.222
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit keramischen Wand- und Bodenplatten, mit Mosaiken und ähnlichen Produkten sowie mit Küchen- und Badezimmereinrichtungen und Accessoires. Sie führt ausserdem die im Zusammenhang mit diesen Produkten stehenden Arbeiten, insbesondere Verlegearbeiten, aus. Die Gesellschaft führt ausserdem fachliche Expertisen und Gutachten im Bereich der Innenausbauarbeiten von Neu-, Um- oder Anbauten aus. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Kriens | 13.03.2014 | 05.08.2019 | |
Lurev AG | Luzern | <2004 | 12.03.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kerbos AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005746046, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Kerbos AG, in Stans, CHE-107.975.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690318).
Statutenänderung:
05.04.2023. 05.05.2023.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Schürmatt 16, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit keramischen Wand- und Bodenplatten, mit Mosaiken und ähnlichen Produkten sowie mit Küchen- und Badezimmereinrichtungen und Accessoires. Sie führt ausserdem die im Zusammenhang mit diesen Produkten stehenden Arbeiten, insbesondere Verlegearbeiten, aus. Die Gesellschaft führt ausserdem fachliche Expertisen und Gutachten im Bereich der Innenausbauarbeiten von Neu-, Um- oder Anbauten aus. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boschian, Flavio, von Lugano, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Boschian, Michèle, von Lugano, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Martin Zemp;
Zemp, Martin Hans Jost, von Entlebuch, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michèle Boschian.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boschian, Silvio, von Lugano, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans];
Boschian-Odermatt, Isabel, von Dallenwil und Lugano, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans].
Numero di pubblicazione: HR02-1004690318, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Kerbos AG, in Stans, CHE-107.975.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4231079).
Statutenänderung:
30.07.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit keramischen Wand- und Bodenplatten, mit Mosaiken und ähnlichen Produkten, mit Küchen- und Badezimmereinrichtungen und Accessoires sowie die Ausführung der im Zusammenhang mit diesen Produkten stehenden Arbeiten, insbesondere Verlegearbeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten, belasten und damit handeln. Sie kann überdies alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 30.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Revisions AG (CHE-211.109.228), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4231079, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Kerbos AG, in Stans, CHE-107.975.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1543947).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boschian, Flavio, von Lugano, in Stans, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Boschian, Michèle, von Lugano, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Martin Zemp [bisher: in Kriens].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.