Informazioni su KEOS Agency GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KEOS Agency GmbH
- KEOS Agency GmbH ha sede a Ennetbürgen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altre libere professioni».
- KEOS Agency GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 17.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- KEOS Agency GmbH è iscritta nel cantone NW con l’IDI CHE-273.780.553.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.05.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ennetbürgen
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.4.477.256-0
IDI/IVA
CHE-273.780.553
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Strategie- und Managementberatung und deren Dienstleistung von Athleten, Vereinen, Marken, Unternehmen, Künstlern und Musikern sowie deren Vermarktung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem jede Eventmanagement Tätigkeit, Sponsoren- und Partnersuche sowie Sponsorenakquisition im Sport-, Business- und Kulturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KEOS Agency Sagl
- KEOS Agency Sàrl
- KEOS Agency Ltd liab. Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KEOS Agency GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086737, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
KEOS Agency GmbH, in Ennetbürgen, CHE-273.780.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battiston, Stefano, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004902586, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
KEOS Agency GmbH (KEOS Agency Sàrl) (KEOS Agency Sagl) (KEOS Agency Ltd liab. Co), in Ennetbürgen, CHE-273.780.553, Panoramastrasse 39, 6373 Ennetbürgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Strategie- und Managementberatung und deren Dienstleistung von Athleten, Vereinen, Marken, Unternehmen, Künstlern und Musikern sowie deren Vermarktung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem jede Eventmanagement Tätigkeit, Sponsoren- und Partnersuche sowie Sponsorenakquisition im Sport-, Business- und Kulturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 19.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hagen, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Battiston, Stefano, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gyr, Mario Elio, von Einsiedeln, in Oberägeri, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.