Indirizzo
Neue Horgenbachstrasse 2-4
8548 Ellikon an der Thur
Informazioni su kellermann.ch ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu kellermann.ch ag
- kellermann.ch ag ha sede a Ellikon an der Thur, è attiva e opera nel ramo «Produzione di commestibili».
- L’azienda è stata costituita nel 08.05.1978 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 01.06.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: kellermann.ch ag.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Rathgeb,
Andreas Antonio Jiménez Y Schäfers,
Martin Kellermann
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Rathgeb,
Andreas Antonio Jiménez Y Schäfers,
Martin Kellermann,
Marion Zanker,
Christian Barth
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.05.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ellikon an der Thur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.023.881-3
IDI/IVA
CHE-107.931.615
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Vertrieb und den Handel mit Lebensmitteln aller Arten insbesondere mit Früchte und Gemüse. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte zu tätigen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Effida Treuhand und Revisionen AG | Mellingen | 08.09.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RP Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Küsnacht (ZH) | 09.06.2009 | 07.09.2015 | |
Treugo Consulting AG | Horn | 06.10.2005 | 08.06.2009 | |
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | <2004 | 05.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PurGusto AG
- OBA Druck AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: kellermann.ch ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005757612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellermann, Katharina Johanna, von Zürich, in Ellikon an der Thur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeb, Christian, von Wangen-Brüttisellen, in Stammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jiménez y Schäfers, Andreas Antonio, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellermann, Martin, von Zürich, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005703787, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Christian, von Turbenthal, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanker, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Ellikon an der Thur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005176539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kellermann.ch ag, in Ellikon an der Thur, CHE-107.931.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762161).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.