Informazioni su Keires AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Keires AG
- Keires AG ha sede a Basel ed è attiva. Essa opera nel ramo «Ricerca e sviluppo».
- L’azienda è stata costituita nel 16.07.2013 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 04.01.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Keires AG è iscritta nel cantone BS con l’IDI CHE-340.540.385.
- AXICOS AG, Bâlesam Sabina Bolliger, Confidentia - Wirksamkeit durch Qualität GmbH hanno lo stesso indirizzo come Keires AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.014.885-7
IDI/IVA
CHE-340.540.385
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung im Life-Sciences-Bereich sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im Life Sciences-Bereich halten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder sie direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland - insbesondere in Italien - einrichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann eigene oder gemietete Liegenschaften für Zwecke der Forschung im Life-SciencesBereichausbauen und ausstatten und diese Räumlichkeiten für die eigene Forschung nutzen oder an Dritte vermieten bzw. untervermieten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treyer Treuhand AG | Basel | 19.07.2013 | 09.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Keires Ltd.
- Keires SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Keires AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005372830, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Keires AG, in Basel, CHE-340.540.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colloca, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prieels, Jean Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Lasne (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cortese, Irene, amerikanische Staatsangehörige, in Maryland (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Khanittha, von Bolligen, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortese, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Claudio, von Römerswil, in Binningen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005212609, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Keires AG, in Basel, CHE-340.540.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001683). Gemäss Erklärung vom 04.05.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treyer Treuhand AG (CHE-100.713.827), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005001683, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Keires AG, in Basel, CHE-340.540.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Claudio, von Römerswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Udier Blagovic, Marina, amerikanische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanon, Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Jauchelette (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Louahed, Jamila, belgische Staatsangehörige, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prieels, Jean Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Lasne (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cortese, Irene, amerikanische Staatsangehörige, in Maryland (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Khanittha, von Bolligen, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.