Informazioni su Kehrer Transport & Logistik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kehrer Transport & Logistik GmbH
- Kehrer Transport & Logistik GmbH a Pfyn è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altri servizi connessi al trasporto». Kehrer Transport & Logistik GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.01.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Kehrer Transport & Logistik GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.12.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Pfyn
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.056.411-8
IDI/IVA
CHE-112.139.332
Ramo economico
Altri servizi connessi al trasporto
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Transport- und Logistikdienstleistungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- solovino GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kehrer Transport & Logistik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005070473, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kehrer Transport & Logistik GmbH, in Pfyn, CHE-112.139.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LMNS GmbH (CHE-481.437.130), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
minatera ag (CHE-491.118.873), in Gossau SG, Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thoma, Markus, von Kaltbrunn, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005029357, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kehrer Transport & Logistik GmbH, in Pfyn, CHE-112.139.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrer, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Lenz, Silvia, von Niederhelfenschwil, in Bichwil (Oberuzwil), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Markus, von Kaltbrunn, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004813782, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kehrer Transport & Logistik GmbH, in Pfyn, CHE-112.139.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
minatera ag (CHE-491.118.873) [ CH-320.3.083.049-7], in Gossau SG, Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thoma, Markus, von Kaltbrunn, in Wil SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kehrer, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.