Informazioni su Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
- Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung opera nel settore «Altri servizi sociali» ed è attualmente attiva. La sede è a Steinen.
- Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung è stata costituita nel 03.04.2009.
- Il 05.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung.
- Gerken Physiotherapie, M-A-Treuhand GmbH, Restaurant Husmatt GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Christina Müller,
Edith Styger,
Albin Anton Marty,
Margareta Wymann,
Urs Affolter
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.04.2009
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Steinen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.7.014.412-6
IDI/IVA
CHE-114.808.227
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt in der Nähe des Dorfzentrums der Gemeinde Steinen, insbesondere auf den Liegenschaften GB 474 und GB 1322 altersgerecht konzipierten Miet- und Eigentumswohnraum für Menschen im fortgeschrittenen Alter zu schaffen und den Mietwohnraum auch zu unterhalten; kann bei Bedarf Dienstleistungen erbringen; der zu erstellende Wohnraum versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Alters- und Pflegezentrum Au, Steinen; wo möglich ist eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und dem Alters- und Pflegezentrum Au anzustreben; hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt mit der Vermietung von preisgünstigen Alterswohnungen keine Gewinnabsicht; Gewinn aus dem Verkauf von Baulandparzellen sowie aus einem möglichen Verkauf von Maximal einem Drittel der Wohnungen dient vollständig der Vergünstigung von Alters-Mietwohnungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 09.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005925989, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Josef, von Schwyz, in Steinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christina, von Werthenstein, in Steinen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005904912, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ullmann, Roland, von Eschenz, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Roland, von Oberägeri, in Steinen, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005644385, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Styger, Edith, von Steinerberg, in Steinen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ullmann, Roland, von Eschenz, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.