Informazioni su Karl Enz GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Karl Enz GmbH
- Karl Enz GmbH ha sede a Bürglen OW ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.06.2007.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.01.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Karl Enz GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-113.709.781.
Dirigenza (5)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Roland Pius Seeholzer,
Oliver Rafael Josi,
Paula Enz-Bürgi,
Karl Enz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lungern
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.4.002.984-5
IDI/IVA
CHE-113.709.781
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Pflästerungs- und Natursteinarbeiten, Garten- und Strassengestaltungen sowie Ausführung von Natur-, Kunststein- und Keramikbelägen jeder Art. Im Weitern der Handel und Vertrieb mit Baumaterialien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten, überbauen, belasten, vermieten und veräussern. Schliesslich kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Enz GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005654999, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Karl Enz GmbH, in Lungern, CHE-113.709.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Markus, von Giswil, in Giswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Marcel, von Kilchberg ZH, in Engelberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005371043, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Karl Enz GmbH, in Lungern, CHE-113.709.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833769).
Statutenänderung:
22.12.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Pflästerungs- und Natursteinarbeiten, Garten- und Strassengestaltungen sowie Ausführung von Natur-, Kunststein- und Keramikbelägen jeder Art. Im Weitern der Handel und Vertrieb mit Baumaterialien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten, überbauen, belasten, vermieten und veräussern. Schliesslich kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Roland, von Feusisberg, in Buochs, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004833769, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Karl Enz GmbH, in Lungern, CHE-113.709.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welsch, Klaus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Giswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Markus, von Giswil, in Giswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.