Informazioni su Karl Blaser AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Karl Blaser AG
- Karl Blaser AG ha sede a Krauchthal, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno».
- La dirigenza dell’azienda Karl Blaser AG fondata il 07.09.1998 è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.11.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Karl Blaser AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.087.326.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.09.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Krauchthal
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.000.897-0
IDI/IVA
CHE-100.087.326
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Landschaftsgärtnerei und Handel mit Holzprodukten im Gartenbereich. Kann Grundstücke erwerben und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 23.11.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | 28.01.2022 | 22.11.2023 | |
T + R AG | Muri bei Bern | <2004 | 27.01.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Blaser Karl AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Blaser AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891847, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Karl Blaser AG, in Krauchthal, CHE-100.087.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Karl Blaser AG, in Krauchthal, CHE-100.087.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Sandro, von Langnau im Emmental, in Krauchthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005391835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Karl Blaser AG, in Krauchthal, CHE-100.087.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, S.0, Publ. 1838347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623 ), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Heinz, von Langnau im Emmental, in Krauchthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.