Informazioni su Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau
- Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau da Goldau opera nel ramo «Altre servici in educazione» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau fondata il 18.07.2008 è composta da 2 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SZ è il seguente: CHE-114.425.211.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Camenzind Marcel, CaSaRe Immobilien, Garage Koch GmbH, MAZUMA GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.07.2008
Forma giuridica
Ditta individuale
Domicilio legale dell'azienda
Arth
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.2.013.708-4
IDI/IVA
CHE-114.425.211
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführen von Karatekursen. Karateschule für Kinder und Erwachsene.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Karate Schulen am Rigi Herger & Bühler Arth Goldau
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005224579, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Karate Schulen am Rigi Herger & Bühler Arth Goldau, in Arth, CHE-114.425.211, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852102).
Firma neu:
Karate Schulen am Rigi Thomas Bühler Arth Goldau.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Zweck neu:
Durchführen von Karatekursen. Karateschule für Kinder und Erwachsene. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Urs Herger aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Thomas Bühler führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmer fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Urs, von Unterschächen, in Goldau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Thomas, von Büron, in Meierskappel, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gallelli Bühler, Maria Laila Jeannine, genannt Laila, von Rorbas, in Meierskappel, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6852102, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Karate Schulen am Rigi Herger & Bühler Arth Goldau, in Arth, CH-130.2.013.708-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 12, Publ. 4588174).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 97, 6410 Goldau.
Numero di pubblicazione: 4588174, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Karate Schulen am Rigi Herger & Bühler Arth Goldau, in Arth, CH-130.2.013.708-4, bei Urs Herger, Parkstrasse 29, 6410 Goldau, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2008.
Zweck:
Durchführen von Karatekursen.
Eingetragene Personen:
Herger, Urs, von Unterschächen, in Goldau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Thomas, von Büron, in Meierskappel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.