Succursale (1)
Informazioni su Kanalifant AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kanalifant AG
- Kanalifant AG ha sede a Kölliken, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue».
- Kanalifant AG è stata costituita nel 18.03.2013.
- Il 17.12.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-349.673.489.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kölliken
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.036.494-2
IDI/IVA
CHE-349.673.489
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Aufträgen im Bereich der Abwasserentsorgung, insbesondere Rohrentstopfung, Kanalreinigung, Inspektionen und Sanierung von Abwasserkanälen unter Einsatz der Kanalfernseh- und Robotertechnik, Beratung, Projektleitung und Bauleitung für Kanalsanierungen und Rohrerneuerungen mit und ohne Aufgaben, insbesondere im Bereich der Kanalisations- und Hausanschlüsse, Abdichtung, Sanierung und Beschichtung von Schächten und Spezialbauwerken, Inspektion und Reinigung von Lüftungsanlagen und Erdregisterleitungen, ferner Entwicklung von und Handel mit Waren aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kanalifant AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005360429, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kanalifant AG, in Kölliken, CHE-349.673.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Thomas, von Oftringen, in Kölliken, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005194388, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kanalifant AG, in Kölliken, CHE-349.673.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163992).
Zweigniederlassung neu:
Sursee (CHE-278.436.956).
Numero di pubblicazione: HR02-1005163992, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kanalifant AG, in Kölliken, CHE-349.673.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, S.0, Publ. 7114696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Anna, von Uerkheim, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Peter, von Dietwil, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bussmann, Anton Beat, von Ruswil und Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruesch, Thomas, von Oftringen, in Kölliken, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.